序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 徐文娟 | 39.2% | 39.2万人民币 |
3 | 铁建凉 | 4.9% | 4.9万人民币 |
4 | 余盛 | 4.9% | 4.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐文娟
|
|
2 |
许亮
|
|
3 |
杨赤
|
|
4 |
杜向群
|
|
5 |
江英
|
|
6 |
孙燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司柯桥金扬路门市部
|
李朝霞 | 2021-05-13 |
2 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司齐贤门市部
|
盛红琴 | 2021-04-16 |
3 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司安昌门市部
|
李坚芬 | 2019-09-09 |
4 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司钱清营业部
|
李佳寅 | 2019-03-27 |
5 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司柯桥中梅门市部
|
陈圆圆 | 2019-03-15 |
6 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司漓渚门市部
|
王丽华 | 2019-03-01 |
7 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司袍江门市部
|
张金海 | 2018-05-07 |
8 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司城南门市部
|
金殷东 | 2018-04-11 |
9 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司诸暨福田门市部
|
章敏 | 2018-04-10 |
10 |
中国国旅(绍兴)国际旅行社有限公司上虞万达门市部
|
许金磊 | 2018-01-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-25 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-11-16 | 联系电话变更 |
|
|
3 | 2018-11-16 | 住所变更 |
|
|
4 | 2018-11-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2018-11-16 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2018-11-16 | 联系电话变更 |
|
|
7 | 2016-04-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2016-04-26 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2016-04-26 | 行业代码变更 |
|
|