序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋利菊 | 60.62992% | 30.8万人民币 |
2 | 郭银娟 | 39.37008% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋利菊
|
|
2 |
郭银娟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绍兴县古鉴湖酒业有限公司沈阳分公司
|
常青 | 2001-07-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-06-24 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 批****:预包装食品、酒类(食品流通许可证有效期至2014年06月23日)。
|
许可经营项目: 批****:预包装食品、酒类(食品流通许可证有效期至2017年06月23日)。
|
2 | 2012-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郭银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 郭银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
3 | 2012-06-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 批****:预包装食品(有效期至2014年06月23日)。
|
许可经营项目: 批****:预包装食品、酒类(食品流通许可证有效期至2014年06月23日)。
|
4 | 2012-06-25 | 组织机构变更 |
姓名: 郭银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 郭银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
5 | 2011-06-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****:酒(卫生许可证有效期至2011年5月23日);酒类包装用材料。
|
一般经营项目:
|
6 | 2011-06-28 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 批****:预包装食品(有效期至2014年06月23日)。
|
7 | 2008-12-16 | 变更注册号 |
注册号: ********386
|
注册号: ********54104
|
8 | 2008-12-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郭银娟; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 唐建海; 出资额: **.*; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 郭银娟; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 蒋利菊; 出资额: **.*; 百分比: **.**% [新增]
|
9 | 2008-12-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 郭银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 唐建海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 唐建海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 郭银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 蒋利菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
10 | 2008-12-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-8-19 至 2008-12-31
|
营业期限: 1999-8-19 至 2028-12-30
|