序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱爱萍 | 760.0万人民币 | |
2 | 刘韬 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱爱萍
|
|
2 |
易建刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱爱萍; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 易建刚; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 朱爱萍; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘韬; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2016-07-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********185661
|
3 | 2016-07-05 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 绍兴县马鞍镇东联村地段 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 绍兴市柯桥区马鞍镇东联村地段 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2012-03-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 生产、加工、经销:纺织机械及配件。
|
一般经营项目: 生产、加工、经销:纺织机械及配件;货物进出口(除法律法规禁止的外)。
|
5 | 2011-07-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘光容; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 刘光容; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 朱爱萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 易建刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱爱萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
6 | 2011-07-18 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 易建刚; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 朱爱萍; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 易建刚; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 朱爱萍; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2011-07-18 | 组织机构变更 |
姓名: 刘光容; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 刘光容; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 朱爱萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 易建刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱爱萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
8 | 2011-07-18 | 实收资本变更 |
200
|
1000( + 400% )
|
9 | 2011-07-18 | 注册资本(金)变更 |
200
|
1000( + 400% )
|
10 | 2011-01-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 绍兴县安昌镇范家埭村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:安昌镇
|
住所: 绍兴县马鞍镇东联村地段 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:马鞍镇
|