序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何志均 | 80% | 1200万人民币 |
2 | 诸暨中信慧普科技有限公司 | 20% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何志均
|
|
2 |
何永彬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
诸暨市中信机动车检测有限公司杨梅桥分公司
|
何永彬 | 2020-04-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 法定代表人变更 |
黄海英
|
何志均
|
2 | 2021-04-27 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何志均; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄海英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 黄海英; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 何志均; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 何志均; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 何永彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2019-10-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何志均; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 何永彬; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 何志均; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 诸暨中信慧普科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何志均; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何永彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 黄海英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 何志均; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄海英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄海英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2019-10-23 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-10-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何志均; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何永彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 何永彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 何志均; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何永彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄海英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
8 | 2019-10-22 | 法定代表人变更 |
何永彬
|
黄海英
|
9 | 2019-05-14 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
10 | 2018-09-18 | 章程备案 |
|
|