序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方利根 | 29.41177% | 150万人民币 |
2 | 李奇 | 23.52941% | 120万人民币 |
3 | 孟绩树 | 23.52941% | 120万人民币 |
4 | 吴凯 | 11.76471% | 60万人民币 |
5 | 黄挺 | 11.76471% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张满法
|
|
2 |
吴凯
|
|
3 |
孟绩树
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 出资方式备案 |
姓名: 吴建浩; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 孟绩树; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 方利根; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 李奇; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 黄挺; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 吴凯; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 孟绩树; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 方利根; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 李奇; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 黄挺; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
2 | 2021-01-26 | 出资比例备案 |
姓名: 吴建浩; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 孟绩树; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 方利根; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 李奇; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 黄挺; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 吴凯; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 孟绩树; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 方利根; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 李奇; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 黄挺; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
3 | 2021-01-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2033-05-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2021-01-26 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴建浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 孟绩树; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张满法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 吴凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 孟绩树; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张满法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
6 | 2021-01-26 | 出资日期备案 |
姓名: 吴建浩; 出资日期: ;姓名: 孟绩树; 出资日期: ;姓名: 方利根; 出资日期: ;姓名: 李奇; 出资日期: ;姓名: 黄挺; 出资日期: ;
|
姓名: 吴凯; 出资日期: ;姓名: 孟绩树; 出资日期: ;姓名: 方利根; 出资日期: ;姓名: 李奇; 出资日期: ;姓名: 黄挺; 出资日期: ;
|
7 | 2019-08-07 | 法定代表人变更 |
孟绩树
|
张满法
|
8 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴建浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孟绩树; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 孟绩树; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 吴建浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孟绩树; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张满法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
9 | 2016-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方利根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 方利根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴建浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 孟绩树; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孟绩树; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴建浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2016-04-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
方利根
|
孟绩树
|