序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴柯桥六敦贸易有限公司 | 90% | 450万人民币 |
2 | 章林锋 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘伟军
|
|
2 |
吴迪燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
赵天林
|
潘伟军
|
2 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴迪燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵天林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吴迪燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘伟军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李栋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 许赵淼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吴迪燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵天林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2021-06-21 | 法定代表人变更 |
许赵淼
|
赵天林
|
5 | 2018-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 许赵淼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 李栋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 许赵淼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
6 | 2018-11-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 童君琼; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 章林锋; 出资额: **万; 百分比: **%
|
企业名称: 绍兴柯桥六敦贸易有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 章林锋; 出资额: **万; 百分比: **%
|
7 | 2016-12-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章林锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 周洁; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 许赵淼; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 周洁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2016-12-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
章林锋
|
许赵淼
|
9 | 2016-12-22 | 组织机构变更 |
姓名: 章林锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 周洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 许赵淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 周洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2016-06-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********064687
|