序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海天琪医疗器械有限公司 | 64.44683% | 600.0万人民币 |
2 | 刘宁琪 | 35.55317% | 331.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宁琪
|
|
2 |
叶怀丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘宁琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘宁琪; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 刘宁琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 汪作良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王忠勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵成建; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 刘宁琪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 刘宁琪; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 叶怀丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2018-09-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海天琪医疗器械有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 赵成建; 出资额: ***万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 刘宁琪; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
企业名称: 上海天琪医疗器械有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 刘宁琪; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
3 | 2018-09-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 绍兴市琪欣信息技术服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]企业名称: 上海天琪医疗器械有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 赵成建; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李德厚; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 刘宁琪; 出资额: ***万; 百分比: *%
|
企业名称: 上海天琪医疗器械有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 赵成建; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 刘宁琪; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
4 | 2018-09-04 | 注册资本(金)变更 |
****
|
***
|
5 | 2017-04-07 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
6 | 2017-04-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赵成建; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 刘宁琪; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
姓名: 刘宁琪; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 李德厚; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]企业名称: 上海天琪医疗器械有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 赵成建; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 绍兴市琪欣信息技术服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2017-04-07 | 注册资本(金)变更 |
1919
|
3000( + 56.33142% )
|
8 | 2017-03-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高强; 出资额: **; 百分比: *.****% [退出]姓名: 吕慧浩; 出资额: **; 百分比: *.****% [退出]姓名: 汪作良; 出资额: **; 百分比: *.****% [退出]姓名: 王仁民; 出资额: **; 百分比: *.****% [退出]姓名: 王忠勇; 出资额: **; 百分比: *.****% [退出]姓名: 赵成建; 出资额: **; 百分比: *.****%姓名: 杨晓白; 出资额: ***; 百分比: *.***% [退出]姓名: 孔明秋; 出资额: ***; 百分比: *.***% [退出]姓名: 吕锦添; 出资额: ***; 百分比: **.****% [退出]姓名: 刘宁琪; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 赵成建; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 刘宁琪; 出资额: ****; 百分比: **.****%
|
9 | 2016-02-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********75746
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********96515K
|
10 | 2015-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 刘宁琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 刘宁琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘宁琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 汪作良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵成建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 刘宁琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 刘宁琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘宁琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 汪作良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王忠勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵成建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|