序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛建华 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 叶阿水 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 周茹红 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶权庐
|
|
2 |
叶阿水
|
|
3 |
胡国琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶阿水; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡国琴; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 葛建华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 叶权庐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 叶阿水; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡国琴; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2021-06-17 | 法定代表人变更 |
葛建华
|
叶权庐
|
3 | 2021-02-26 | 名称变更 |
绍兴通和安全技术咨询有限公司
|
浙江平正安全技术咨询有限公司
|
4 | 2021-02-26 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶阿水; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡国琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 胡国琴; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 叶阿水; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡国琴; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 葛建华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
6 | 2021-02-26 | 法定代表人变更 |
胡国琴
|
葛建华
|
7 | 2021-02-26 | 经营范围变更 |
安全技术咨询和服务;安全生产标准化咨询;企业管理咨询、商务信息咨询(以上经营范围除金融、证券、期货、基金);船舶管理及咨询服务;安全评价。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:安全技术咨询和服务;安全生产标准化咨询;企业管理咨询、商务信息咨询(以上经营范围除金融、证券、期货、基金);船舶管理及咨询服务;安全评价(凭有效资质证书经营);标准化服务;信息技术咨询服务;安全技术开****、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;海洋服务;内河船员事务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
8 | 2020-06-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶阿水; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 周茹红; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 葛建华; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 叶阿水; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 周茹红; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
9 | 2020-06-08 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
10 | 2018-10-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶阿水; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周茹红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 周茹红; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 叶阿水; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胡国琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 胡国琴; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|