序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴市柯桥区开****经营集团有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范黎
|
|
2 |
杜杰力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 法定代表人变更 |
沈瑜
|
范黎
|
2 | 2020-06-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开****经营集团有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 绍兴市柯桥区开****经营集团有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
3 | 2017-10-19 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
4 | 2017-03-06 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开****经营有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开****经营集团有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
5 | 2016-08-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杜杰力; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 范黎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙益铭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 杜杰力; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 范黎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈瑜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2016-08-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********787490
|
7 | 2016-08-26 | 组织机构变更 |
姓名: 杜杰力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 范黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙益铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 杜杰力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 范黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
8 | 2016-08-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙益铭
|
沈瑜
|
9 | 2014-05-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范黎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘兴祥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 杜杰力; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 范黎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙益铭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
10 | 2014-05-05 | 组织机构变更 |
姓名: 范黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘兴祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 杜杰力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 范黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙益铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|