序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江万丰实业有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章益丹
|
|
2 |
俞林
|
|
3 |
陈滨
|
|
4 |
夏越璋
|
|
5 |
张锡康
|
|
6 |
曾昭岭
|
|
7 |
吕雪莲
|
|
8 |
吴艺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-02 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 章益丹、俞兴爱、潘鑫荣、陈初、孙宵明;清算组组长: 章益丹;地址: 新昌工业园区鳌峰路1号;联系方式: ********
|
2 | 2016-01-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********702674
|
3 | 2013-11-04 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 陈滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吕雪莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 夏越璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 俞林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 曾昭岭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章益丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 张锡康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
4 | 2013-11-04 | 法定代表人变更 |
|
章益丹
|
5 | 2013-11-04 | 组织机构变更 |
|
姓名: 陈滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吕雪莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 夏越璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 俞林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 曾昭岭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章益丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 张锡康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
6 | 2012-05-24 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 汽车零部件,摩托车、汽车****动机的制造销售;新能源汽车技术研****;货物进出口。
|
7 | 2012-05-24 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 汽车、民用改装车的制造及销售(凭国家机械工业局补充第二期的生产目录经营)
|
8 | 2012-05-07 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 浙江万丰实业有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
9 | 2012-05-07 | 实收资本变更 |
|
10000( + 233.33333% )
|
10 | 2012-05-07 | 企业类型变更 |
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|