序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵伟兴 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵伟兴
|
|
2 |
吴伟强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴伟强;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:吴伟强;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:王小燕;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
2 | 2017-08-07 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
3 | 2017-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴伟强; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 吴伟强; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 王小燕; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 吴伟强; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 邵伟兴; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 邵伟兴; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
|
4 | 2017-08-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴伟强; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 邵伟兴; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增]
|
5 | 2017-08-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴伟强
|
邵伟兴
|
6 | 2016-08-01 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 资产管理;投资管理;投资咨询(除证券、金融、期货、保险);经济信息咨询;企业管理咨询;企业形象设计;计算机技术推广服务;市场调查。
|
一般经营项目: 资产管理;投资管理;投资咨询(除证券、金融、期货、保险);经济信息咨询;企业管理咨询;企业形象设计;计算机技术推广服务;市场调查;电子设备租赁;机械设备租赁。
|
7 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********99964L
|
8 | 2015-09-14 | 住所变更 |
住所: 绍兴市迪荡新城崇贤街*号-****-* 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:绍兴市辖区
|
住所: 绍兴市迪荡新城崇贤街*号-****-* 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:绍兴市辖区
|