序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李隆喜
|
|
2 |
沈锋明
|
|
3 |
陈培昆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 法定代表人变更 |
陈勇
|
李隆喜
|
2 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈培昆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李隆喜; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 沈锋明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈培昆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 赵岁朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈培昆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2019-08-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州金地自在城房地产****展有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;企业名称: 嘉兴稳投一号投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 杭州金地自在城房地产****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
5 | 2019-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 赵岁朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 赵岁朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2019-08-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2019-06-12 | 法定代表人变更 |
李伟
|
陈勇
|
8 | 2019-06-12 | 多证合一备案 |
单位办理住房公积金缴存登记
|
公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记
|
9 | 2019-06-12 | 出资方式备案 |
企业名称: 嘉兴稳投一号投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 出资形式: 货币企业名称: 杭州金地自在城房地产****展有限公司; 出资额: ****.*万; 出资形式: 货币
|
企业名称: 嘉兴稳投一号投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 出资形式: 货币企业名称: 杭州金地自在城房地产****展有限公司; 出资额: ****.*万; 出资形式: 货币
|
10 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 赵岁朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 李伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 赵岁朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|