序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈梁 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 袁小兵 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁小兵
|
|
2 |
黄良东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吕邢焜; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 黄良东; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 陈梁; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 袁小兵; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
2 | 2022-04-14 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 袁小兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 黄良东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:吕邢焜;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 袁小兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 黄良东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:吕邢焜;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2022-04-14 | 出资日期备案 |
姓名: 吕邢焜; 出资日期: 2054-06-22;姓名: 黄良东; 出资日期: 2054-06-22;
|
姓名: 袁小兵; 出资日期: 2042-12-31;姓名: 陈梁; 出资日期: 2042-12-31;
|
5 | 2022-04-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 费霞龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 黄良东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:吕邢焜;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 袁小兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄良东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:吕邢焜;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
6 | 2022-04-11 | 法定代表人变更 |
费霞龙
|
袁小兵
|
7 | 2021-04-20 | 法定代表人变更 |
吕邢焜
|
费霞龙
|
8 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕邢焜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 黄良东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 费霞龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄良东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|