序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张涛 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 贾瑞玉 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张涛
|
|
2 |
贾瑞玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-30 | 住所变更 |
浙江省绍兴市越城区金湖湾小区**幢袍中北路***号-*
|
浙江省绍兴市越城区斗门街道丹桂公寓*幢育贤东路**号
|
2 | 2021-09-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 贾瑞玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2021-09-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张涛; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 黄龙强; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 张涛; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 贾瑞玉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2021-09-15 | 法定代表人变更 |
黄龙强
|
张涛
|
5 | 2021-04-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-04-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄龙强; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 张涛; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 黄龙强; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
7 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 翟天斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
8 | 2021-04-20 | 法定代表人变更 |
黄龙强
|
黄龙强
|
9 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘朱群; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 翟天斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄龙强; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|