序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福全镇经济实业总公司 | 100% | 58万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********49900
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********82379D
|
2 | 2016-09-23 | 住所变更 |
住所: 福全镇劳家坂 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 绍兴市柯桥区福全镇劳家坂 邮政编码: ****** 电话: *******
|
3 | 2016-09-23 | 名称变更 |
绍兴县福全镇集体资产经营公司
|
绍兴市柯桥区福全镇集体资产经营公司
|
4 | 2008-08-04 | 变更注册号 |
注册号: ********166
|
注册号: ********49900
|
5 | 2008-08-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
袁国兴
|
朱惠刚
|
6 | 2001-12-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:丁生产;身份证编号:********;
|
法定代表人:袁国兴;身份证编号:********;
|
7 | 2001-03-20 | 法定代表人变更 |
法定代表人:董仁林;身份证编号:********;经营起始日期:****-**-**;
|
法定代表人:丁生产;身份证编号:********;经营起始日期:****-**-**;
|