序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊娟华 | 99% | 106.92万人民币 |
2 | 赵卫平 | 1% | 1.08万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊娟华
|
|
2 |
赵卫平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-03 | 住所变更 |
浙江省义乌市苏溪镇义北工业园区(义乌市飞天制衣有限公司内)
|
浙江省义乌市北苑街道雪峰西路***号跨界园B***室(自主申报)
|
2 | 2020-07-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:胡火平;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡火平;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:熊娟华;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:熊娟华;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡火平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 胡火平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 菅光师; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 熊娟华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 熊娟华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 赵卫平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
胡火平
|
熊娟华
|
5 | 2020-07-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2036-01-07
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2020-07-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡火平; 出资额: ***.**万; 百分比: **%; [退出]姓名: 菅光师; 出资额: *.**万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 熊娟华; 出资额: ***.**万; 百分比: **%; [新增]姓名: 赵卫平; 出资额: *.**万; 百分比: *%; [新增]
|
7 | 2016-08-18 | 住所变更 |
住所: 浙江省义乌市稠江街道杨二村**幢*单元***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 浙江省义乌市苏溪镇义北工业园区(义乌市飞天制衣有限公司内) 邮政编码: ****** 电话: ********
|
8 | 2016-04-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡火平; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
姓名: 菅光师; 出资额: *.**; 百分比: *% [新增]姓名: 胡火平; 出资额: ***.**; 百分比: **%
|
9 | 2016-04-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡火平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 胡火平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王小云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡火平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 胡火平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 菅光师; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2016-04-12 | 组织机构变更 |
姓名: 胡火平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 胡火平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王小云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡火平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 胡火平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 菅光师; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|