序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗金秀 | 80% | 160万人民币 |
2 | 孙俊峰 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗金秀
|
|
2 |
孙俊峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 法定代表人变更 |
易乐民
|
罗金秀
|
2 | 2021-05-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 易乐民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 易乐民; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 孙俊峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 罗金秀; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 罗金秀; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
3 | 2021-05-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 易乐民; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张剑; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 罗金秀; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 孙俊峰; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2020-04-01 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
5 | 2020-04-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 易乐民; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 张剑; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 易乐民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 张剑; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-01-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张国仙; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张颖; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 易乐民; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 张剑; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
张国仙
|
易乐民
|
8 | 2020-01-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张国仙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张国仙; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 张颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 易乐民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 易乐民; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
9 | 2019-09-06 | 名称变更 |
义乌市绘诚电子商务有限公司
|
义乌市冰点文化传媒有限公司
|
10 | 2019-09-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:颜杰;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:颜杰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张国仙;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张国仙;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|