序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘子文 | 70% | 110600.0万人民币 |
2 | 余三定 | 30% | 47400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘子文
|
|
2 |
方康
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江中弘建筑劳务分包有限公司内蒙古分公司
|
王宝城 | 2022-07-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘子文; 出资额: *****万; 百分比: **%;姓名: 余三定; 出资额: *****万; 百分比: **%;姓名: 方康; 出资额: *****万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 潘子文; 出资额: ******万; 百分比: **%;姓名: 余三定; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
2 | 2019-10-24 | 经营范围变更 |
建筑劳务分包;房屋建筑工程、交通工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、消防工程、园林古建筑工程、钢结构工程、室内外装饰工程、土石方工程、建筑幕墙工程、电力工程施工;建材(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑劳务分包;机场跑道、房屋建筑工程、交通工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、消防工程、园林古建筑工程、钢结构工程、室内外装饰工程、土石方工程、建筑幕墙工程、电力工程施工;建材(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-09-29 | 法定代表人变更 |
胡文红
|
潘子文
|
4 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡文红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 方康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘子文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2019-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘子文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 方康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡文红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2019-09-16 | 法定代表人变更 |
潘子文
|
胡文红
|