序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 米娜捷克思有限责任公司 | 100% | 60.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆光建
|
|
2 |
骆艳丽
|
|
3 |
骆月球
|
|
4 |
金心悦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 米娜捷克思有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 米娜捷克思有限责任公司; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
2 | 2019-03-21 | 注册资本(金)变更 |
***
|
**
|
3 | 2019-03-21 | 实收资本变更 |
160.000000
|
60.000000( - 62.5% )
|
4 | 2019-03-21 | 投资总额变更 |
200.000000
|
85.000000( - 57.5% )
|
5 | 2018-06-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金旭明; 证件号码: ***************; 职位: 经理 [退出]姓名: 骆光建; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: 骆月球; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 骆艳丽; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
姓名: 金心悦; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 骆光建; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: 骆月球; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 骆艳丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 骆艳丽; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
6 | 2018-06-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-09-10
|
营业期限至: 2053-09-10
|
7 | 2017-06-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********76825K
|
8 | 2017-06-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:骆艳丽;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:************ ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:骆艳丽;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:骆光建;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2010-07-20 | 法定代表人变更 |
姓名:骆光建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 金旭明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 骆旭东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
姓名:骆光建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 金旭明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务:经理姓名: 骆艳丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 副董事长姓名: 骆月球; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
|
10 | 2010-07-20 | 高级管理人员备案 |
骆光建,金旭明,骆旭东 [退出]
|
骆光建,金旭明,骆艳丽,骆月球 [新增]
|