序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑全红 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文根
|
|
2 |
郑全红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 住所变更 |
浙江省金华市永康市东城街道四方小区**幢*单元***室(自主申报)
|
浙江省金华市永康市东城街道古丽花园小区*幢*单元***室(自主申报)
|
2 | 2021-01-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 袁根红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑全红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 郑全红; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 刘文根; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 刘文根; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 郑全红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-01-28 | 法定代表人变更 |
郑全红
|
刘文根
|
5 | 2021-01-28 | 经营范围变更 |
企业管理咨询(不含金融、证劵、期货、认证认可咨询);企业管理培训(非学历非证书管理培训)
|
一般项目:企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2021-01-28 | 住所变更 |
浙江省金华市永康市东城街道望春小区**幢*单元***室
|
浙江省金华市永康市东城街道四方小区**幢*单元***室(自主申报)
|
7 | 2018-10-17 | 法定代表人变更 |
刘文根
|
郑全红
|
8 | 2018-10-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-10-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘文根; 出资额: *.*万; 百分比: **% [退出]姓名: 郑全红; 出资额: *.*万; 百分比: **%
|
姓名: 郑全红; 出资额: *万; 百分比: ***%
|
10 | 2016-01-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********90555
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********96428Q
|