序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 普洛药业股份有限公司 | 100% | 8000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滕云
|
|
2 |
何春
|
|
3 |
徐文财
|
|
4 |
厉宝平
|
|
5 |
吴兴
|
|
6 |
徐新良
|
|
7 |
申屠阳
|
|
8 |
郭利丹
|
|
9 |
厉国平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 法定代表人变更 |
李常青
|
滕云
|
2 | 2022-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周国营; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐新良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李常青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 申屠阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭利丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:陆海平;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 何春; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐新良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 滕云; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 申屠阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭利丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:陆海平;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2019-12-16 | 经营范围变更 |
原料药研****、生产、销售;粮食收购经营;预混剂、医药中间体研****、制造、销售(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外),自营进出口业务;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
原料药研****、生产、销售;粮食收购经营;预混剂、医药中间体研****、制造、销售(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外),自营进出口业务;兽药销售;普通货物道路运输(不含国际道路运输)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-08-27 | 经营范围变更 |
原料药研****、生产;粮食收购经营;预混剂、医药中间体研****、制造(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外),自营进出口业务;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
原料药研****、生产、销售;粮食收购经营;预混剂、医药中间体研****、制造、销售(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外),自营进出口业务;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-07-18 | 经营范围变更 |
原料药生产;粮食收购经营;预混剂、医药中间体制造(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外),自营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
原料药研****、生产;粮食收购经营;预混剂、医药中间体研****、制造(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外),自营进出口业务;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-07-18 | 名称变更 |
浙江普洛康裕生物制药有限公司
|
浙江普洛生物科技有限公司
|
7 | 2018-04-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 普洛药业股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 普洛药业股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
8 | 2018-04-10 | 住所变更 |
浙江省东阳市歌山镇
|
浙江省东阳市歌山镇
|
9 | 2018-04-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 舒理建; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 郭利丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陆海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 陆海平; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 陈日娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 周国营; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐新良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李常青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 申屠阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郭利丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2018-04-10 | 法定代表人变更 |
陆海平
|
李常青
|