序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新华信托股份有限公司 | 100% | 11720.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟红忠
|
|
2 |
孙相波
|
|
3 |
李庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-30 | 经营范围(业务范围)变更 |
房地产开****、销售;物业管理。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)
|
房地产开****、销售;房地产经纪;物业管理;文化创意服务;文化艺术交流活动组织策划;设计、制作、代理****布国内广告(除文物);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务;出版物、日用品百货、工艺品(除文物)、花卉(除种苗)、电子产品(除电子出版物和电子信息产品)、文具、体育用品及器材(除弩)的批****和零售;食品经营;餐饮服务;自有房屋租赁。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-09-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 房地产开****、销售;物业管理。
|
一般经营项目: 房地产开****、销售;物业管理。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)
|
3 | 2016-09-19 | 名称变更 |
金华市东辰房地产有限公司
|
浙江涵碧紫金实业****展有限公司
|
4 | 2016-07-07 | 其他事项备案 |
联络员:赵东海
|
联络员:陈云斌
|
5 | 2015-12-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 邵海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 孙相波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孟红忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孙相波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
6 | 2015-12-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邵海峰
|
孟红忠
|
7 | 2015-12-07 | 组织机构变更 |
姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 邵海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 孙相波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孟红忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孙相波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
8 | 2015-11-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********34229W
|
9 | 2015-01-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李获; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙相波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴子强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 叶林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 邵海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孙相波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
10 | 2015-01-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴子强
|
邵海峰
|