序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈贤辉 | 90% | 457.2万人民币 |
2 | 林赛平 | 10% | 50.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈贤辉
|
|
2 |
林赛平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘新龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 刘新龙; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 林赛平; 证件号码: ***************; 职位: 监事;
|
姓名: 林赛平; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 陈贤辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈贤辉; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|
2 | 2021-09-23 | 法定代表人变更 |
刘新龙
|
陈贤辉
|
3 | 2019-09-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 诸葛定云; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 林赛平; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈贤辉; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 林赛平; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
4 | 2016-05-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:758073158
|
统一社会信用代码:*****0
|
5 | 2015-03-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 龙富强; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]姓名: 林赛平; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
姓名: 林赛平; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 诸葛定云; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2015-03-11 | 住所变更 |
住所: 金华市婺城区雅畈工业小区 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:雅畈镇
|
住所: 浙江省金华市婺城区雅畈工业小区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:雅畈镇
|
7 | 2013-05-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 林赛平; 出资额: **.*; 百分比: **% 企业名称: 泰昌建设有限公司; 出资额: ***.*; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 龙富强; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 林赛平; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
8 | 2013-05-05 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 林赛平; 出资额: 50.8; 百分比: 10%企业名称: 泰昌建设有限公司; 出资额: 457.2; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 龙富强; 出资额: 101.6; 百分比: 20% [新增]姓名: 林赛平; 出资额: 406.4( + 700% ); 百分比: 80%
|
9 | 2013-03-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 林赛平; 出资额: **.*; 百分比: **% 企业名称: 温州泰昌电力建筑安装有限公司; 出资额: ***.*; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 林赛平; 出资额: **.*; 百分比: **%企业名称: 泰昌建设有限公司; 出资额: ***.*; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
10 | 2013-03-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2003-10-13 至 2013-9-23
|
营业期限: 2003-10-13 至 2023-9-23
|