序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅小安 | 70% | 140万人民币 |
2 | 胡晓静 | 30% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅小安
|
|
2 |
胡晓静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********64762
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********20254P
|
2 | 2016-09-14 | 住所变更 |
住所: 义乌市佛堂镇田心三村山木塘水库边 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 浙江省义乌市佛堂镇田心三村山木塘水库边 邮政编码: ****** 电话: ********
|
3 | 2013-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 冯斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 冯涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 傅小安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 傅小安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 胡晓静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2013-03-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯涛; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 冯斌; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 胡晓静; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 傅小安; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2013-03-25 | 法定代表人变更 |
冯斌
|
傅小安
|
6 | 2013-03-25 | 组织机构变更 |
姓名: 冯斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 冯斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 冯涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 傅小安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 傅小安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 胡晓静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2012-05-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2007-6-28 至 2012-6-27
|
营业期限: 2007-6-28 至 2022-6-27
|
8 | 2012-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周小义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 周小义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 冯斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 冯斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 冯涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2012-01-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赵仍喜; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 冯涛; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 周小义; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 冯涛; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 冯斌; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2012-01-17 | 法定代表人变更 |
周小义
|
冯斌
|