序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 负责人变更 |
杨一平 [退出]
|
方颖侃 [新增]
|
2 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
杨一平
|
方颖侃
|
3 | 2018-05-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨芳月;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈美玉;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨芳月;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蒋晓峰;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2016-12-29 | 负责人变更 |
陈福民 [退出]
|
杨一平 [新增]
|
5 | 2016-12-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈福民
|
杨一平
|
6 | 2016-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********93152D
|
7 | 2013-04-16 | 负责人变更 |
朱伟东 [退出]
|
陈福民 [新增]
|
8 | 2013-04-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱伟东
|
陈福民
|
9 | 2011-03-24 | 负责人变更 |
陈志伟 [退出]
|
朱伟东 [新增]
|
10 | 2011-03-24 | 营业场所变更 |
住所: 磐安县安文镇上后埂*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:安文镇
|
住所: 磐安县新城区永安路*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:安文镇
|