序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金益民 | 66.66667% | 20万人民币 |
2 | 徐跃平 | 33.33333% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金益民
|
|
2 |
徐跃平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:669167224
|
统一社会信用代码:*****8
|
2 | 2009-11-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐跃平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 金益民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐跃平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2009-11-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 细木工板、竹制品、胶合板加工、销售。(凡涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件登记后经营)**
|
一般经营项目:
|
4 | 2009-11-17 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 细木工板、竹制品、胶合板加工、销售。
|
5 | 2009-11-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
章俊
|
金益民
|
6 | 2009-11-17 | 组织机构变更 |
姓名: 徐跃平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 金益民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐跃平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2009-03-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐跃平; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 章俊; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 徐跃平; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 金益民; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]
|
8 | 2008-05-28 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 细木工板、竹制品加工、销售。(凡涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件登记后经营)**行业代码: 2031
|
经营范围: 细木工板、竹制品、胶合板加工、销售。(凡涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件登记后经营)**行业代码: 2031
|
9 | 2008-01-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金寿林; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]姓名: 徐跃平; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 朱英青; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 徐跃平; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 章俊; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]
|
10 | 2008-01-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金寿林
|
章俊
|