序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 骆以良 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 虞廷园 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆以良
|
|
2 |
虞廷园
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********74616
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********21796B
|
2 | 2016-03-31 | 住所变更 |
住所: 义乌市廿三里工业园区 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:廿三里街道
|
住所: 浙江省义乌市廿三里工业园区 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:廿三里街道
|
3 | 2012-08-06 | 集团编号升级 |
注册号:*****05
|
注册号:*****
|
4 | 2012-08-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 骆以良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 骆以良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 虞廷园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 骆以良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 骆以良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 虞廷园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
5 | 2012-08-06 | 变更注册号 |
注册号: ********805
|
注册号: ********74616
|
6 | 2012-08-06 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-10-8 至 2013-10-7
|
营业期限: 2003-10-8 至 2033-10-7
|
7 | 2012-08-06 | 组织机构变更 |
姓名: 骆以良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 骆以良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 虞廷园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 骆以良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 骆以良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 虞廷园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2006-11-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何莉; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 虞长生; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 虞廷园; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 骆以良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2006-11-02 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 家具、工艺品筹建(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 2190
|
经营范围: 工艺品(不含电镀)制造销售(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 2190
|
10 | 2006-11-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何莉
|
骆以良
|