序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
桑小庆
|
|
2 |
徐天福
|
|
3 |
徐文财
|
|
4 |
厉宝平
|
|
5 |
朱国忠
|
|
6 |
潘国良
|
|
7 |
郭健
|
|
8 |
厉国平
|
|
9 |
潘忠伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱国忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 桑小庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 殷旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 潘国良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郭健; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐天福; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱国忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 桑小庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 潘国良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郭健; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2016-12-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 浙江横店影视城有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江横店影视城有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
3 | 2016-12-16 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
4 | 2016-08-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄桂苗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 潘忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 桑小庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 郭健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 潘国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 潘忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 桑小庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
5 | 2016-08-26 | 法定代表人变更 |
殷旭
|
桑小庆
|
6 | 2016-08-26 | 组织机构变更 |
姓名: 黄桂苗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 潘忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 桑小庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 郭健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 潘国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 潘忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 桑小庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
7 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********95903G
|
8 | 2016-04-29 | 住所变更 |
住所: 东阳市横店镇万盛街**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:横店镇
|
住所: 浙江省东阳市横店镇万盛街**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:横店镇
|
9 | 2016-04-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 歌舞、杂技、魔术、服装、戏曲等文艺表演。
|
10 | 2016-04-29 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 歌舞、杂技、魔术、服装、戏曲等文艺表演。
|
许可经营项目:
|