序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘君 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 陈昔群 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈昔群
|
|
2 |
潘君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 经营范围变更 |
货物进出口、技术进出口;网上销售:日用百货、工艺品、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、饰品、服装及服装辅料、鞋、帽、电子产品(不含电子出版物)、灯具、灯饰、照明器材、五金交电;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:货物进出口;技术进出口;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);文具用品批****;体育用品及器材批****;美****饰品销售;珠宝首饰批****;服装服饰批****;服装辅料销售;鞋帽批****;电子产品销售;灯具销售;照明器具销售;五金产品批****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省义乌市城西街道鸿运路315号陆港电商小镇8座9层902JJ-000293(中国(浙江)自由贸易试验区金义片区)(自主申报),经营范围:货物进出口;技术进出口。)
|
2 | 2019-12-20 | 经营范围变更 |
货物进出口、技术进出口;网上销售:日用百货、工艺品、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、饰品、服装及服装辅料、鞋、帽、电子产品(不含电子出版物)、灯具、灯饰、照明器材、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
货物进出口、技术进出口;网上销售:日用百货、工艺品、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、饰品、服装及服装辅料、鞋、帽、电子产品(不含电子出版物)、灯具、灯饰、照明器材、五金交电;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-07-12 | 管辖单位变更 |
义乌江东所
|
义乌北苑所
|
4 | 2017-07-12 | 住所变更 |
浙江省义乌市江东街道江东中路**号五楼***室
|
浙江省义乌市北苑街道秋实路**号(科创大街A组团*楼***室)
|
5 | 2017-07-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
货物进出口、技术进出口。
|
货物进出口、技术进出口;网上销售:日用百货、工艺品、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、饰品、服装及服装辅料、鞋、帽、电子产品(不含电子出版物)、灯具、灯饰、照明器材、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:052842533
|
统一社会信用代码:*****J
|
7 | 2016-04-22 | 住所变更 |
住所: 义乌市江东街道江东中路**号五楼***室 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:江东街道
|
住所: 浙江省义乌市江东街道江东中路**号五楼***室 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:江东街道
|
8 | 2013-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈昔群; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金兰英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 金兰英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈昔群; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈昔群; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 潘君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2013-07-15 | 组织机构变更 |
姓名: 陈昔群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 金兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈昔群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈昔群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 潘君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2013-07-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金兰英
|
陈昔群
|