序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河南二村 | 100% | 80.130000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
永康市长城电动工具制造公司二分厂
|
王寿长 | 1996-07-11 |
2 |
永康市长城电动工具制造公司第一分厂
|
潘腾达 | 1995-05-16 |
3 |
永康市长城电动工具制造公司一分公司
|
俞连兴 | 1994-07-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2003-08-09 | 变更注册号 |
********-2
|
********171
|
2 | 1994-04-26 | 名称变更 |
永康市长城电动工具厂
|
永康市长城电动工具制造厂
|
3 | 1994-04-26 | 注册资本(金)变更 |
7.61
|
80.13( + 952.95664% )
|