序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何姣英 | 60% | 2100万人民币 |
2 | 毛雯静 | 20% | 700万人民币 |
3 | 毛浩丞 | 20% | 700万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何姣英
|
|
2 |
何小姣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江华隆食品有限公司第三分公司
|
毛应义 | 2011-08-03 |
2 |
浙江华隆食品有限公司第二分公司
|
毛应义 | 2009-11-25 |
3 |
浙江华隆食品有限公司第一分公司
|
毛应义 | 2009-11-24 |
4 |
义乌市华隆工贸有限公司上海分公司
|
陈向红 | 2000-10-20 |
5 |
义乌市华隆工贸有限公司宾王经营部
|
何菊英 | 1996-02-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72416
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********35799P
|
2 | 2016-03-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 义乌市东河经济开****区雪峰西路****号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:城西街道
|
住所: 浙江省义乌市东河经济开****区雪峰西路****号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:城西街道
|
3 | 2016-03-24 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 炒货食品及坚果制品[烘炒类、油炸类(分装)]生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年02月05日止);水果制品(水果干制品)(分装)生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年03月14日止);批****兼零售:预包装食品兼散装食品(《食品流通许可证》有效期至2015年12月26日止)。
|
许可经营项目:
|
4 | 2016-03-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 水果、蔬菜收购、销售。
|
一般经营项目: 批****兼零售:预包装食品兼散装食品;水果、蔬菜销售。
|
5 | 2013-01-05 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 炒货食品及坚果制品[烘炒类、油炸类(分装)]生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年02月05日止);水果制品(水果干制品)(分装)生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年03月14日止);
|
许可经营项目: 炒货食品及坚果制品[烘炒类、油炸类(分装)]生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年02月05日止);水果制品(水果干制品)(分装)生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年03月14日止);批****兼零售:预包装食品兼散装食品(《食品流通许可证》有效期至2015年12月26日止)。
|
6 | 2012-03-31 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 炒货食品及坚果制品[烘炒类、油炸类(分装)]生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年02月05日止).
|
许可经营项目: 炒货食品及坚果制品[烘炒类、油炸类(分装)]生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年02月05日止);水果制品(水果干制品)(分装)生产、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2015年03月14日止);
|
7 | 2012-03-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 水果、蔬菜收购、销售。
|
8 | 2012-02-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何小姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 何姣英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 毛应义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 何小姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 何姣英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 何姣英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
9 | 2012-02-17 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 义乌市东河经济开****区 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:稠城街道
|
住所: 义乌市东河经济开****区雪峰西路****号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:稠城街道
|
10 | 2012-02-17 | 组织机构变更 |
姓名: 何小姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 何姣英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 毛应义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 何小姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 何姣英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 何姣英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|