序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵士苌 | 60% | 30万人民币 |
2 | 陈丹艺 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵士苌
|
|
2 |
陈丹艺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********32986组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********25864M
|
2 | 2012-07-02 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2002-8-14 至 2012-8-13
|
营业期限: 2002-8-14 至 2022-8-13
|
3 | 2011-12-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈明达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵士苌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 赵士苌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈丹艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵士苌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 赵士苌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
4 | 2011-12-05 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈明达; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 赵士苌; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 陈丹艺; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 赵士苌; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2011-12-05 | 组织机构变更 |
姓名: 陈明达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵士苌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 赵士苌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈丹艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵士苌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 赵士苌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
6 | 2011-05-13 | 集团编号升级 |
注册号:*****57
|
注册号:*****
|
7 | 2011-05-13 | 变更注册号 |
注册号: ********657
|
注册号: ********32986
|