序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 横店集团控股有限公司 | 60% | 24000万人民币 |
2 | 浙江横店热电有限公司 | 10% | 4000万人民币 |
3 | 南华****展集团有限公司 | 10% | 4000万人民币 |
4 | 浙江天迅物资有限公司 | 10% | 4000万人民币 |
5 | 程哲明 | 4% | 1600万人民币 |
6 | 俞宏亮 | 3.5% | 1400万人民币 |
7 | 胡天高 | 1.5% | 600万人民币 |
8 | 李海峰 | 1% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海峰
|
|
2 |
胡天高
|
|
3 |
金龙华
|
|
4 |
王苏珍
|
|
5 |
陈志国
|
|
6 |
朱美娟
|
|
7 |
吴巧林
|
|
8 |
徐黎平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-31 | 法定代表人变更 |
胡天高
|
李海峰
|
2 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王苏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 韦洪涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王苏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 金龙华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2021-01-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 东阳市通诚磁材有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 南华****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江天迅物资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江横店热电有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 程哲明; 出资额: ****万; 百分比: *%;姓名: 俞宏亮; 出资额: ****万; 百分比: *.*%;姓名: 胡天高; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 李海峰; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 南华****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江天迅物资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江横店热电有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 程哲明; 出资额: ****万; 百分比: *%;姓名: 俞宏亮; 出资额: ****万; 百分比: *.*%;姓名: 胡天高; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 李海峰; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
4 | 2020-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 操维江; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韦洪涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王苏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韦洪涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2019-07-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蒋中瀚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 操维江; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韦洪涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
6 | 2019-06-26 | 法定代表人变更 |
李海峰
|
胡天高
|
7 | 2019-06-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋中瀚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蒋中瀚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2019-02-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 王文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 蒋中瀚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 吴巧林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐黎平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李海峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 王文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蒋中瀚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2019-02-15 | 法定代表人变更 |
胡天高
|
李海峰
|
10 | 2017-08-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李海峰; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 胡天高; 出资额: ***万; 百分比: *.*%姓名: 俞宏亮; 出资额: ****万; 百分比: *.*%姓名: 程哲明; 出资额: ****万; 百分比: *%企业名称: 东阳市通诚磁材有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 东阳市飞达化学有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]企业名称: 南华****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 浙江天迅物资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 浙江新城影视策划有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]企业名称: 浙江横店热电有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 韦洪涛; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 李海峰; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 胡天高; 出资额: ***万; 百分比: *.*%姓名: 俞宏亮; 出资额: ****万; 百分比: *.*%姓名: 程哲明; 出资额: ****万; 百分比: *%企业名称: 东阳市通诚磁材有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 南华****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 浙江天迅物资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 浙江横店热电有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%
|