序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-06 | 负责人变更 |
朱玲萍 [退出]
|
曹琴琴 [新增]
|
2 | 2021-10-20 | 营业场所变更 |
浙江省义乌市江东中路***-*号、***号、***号、***号
|
浙江省义乌市江东中路***-*、*、*、*、*、*(自主申报)
|
3 | 2020-06-11 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2020-06-11 | 负责人变更 |
严泼 [退出]
|
朱玲萍 [新增]
|
5 | 2017-08-29 | 负责人变更 |
傅巧弟 [退出]
|
严泼 [新增]
|
6 | 2017-08-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
傅巧弟
|
严泼
|
7 | 2016-06-15 | 负责人变更 |
罗良义 [退出]
|
傅巧弟 [新增]
|
8 | 2016-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
罗良义
|
傅巧弟
|
9 | 2015-10-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****8
|
10 | 2015-09-16 | 负责人变更 |
黄艳琳 [退出]
|
罗良义 [新增]
|