序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 负责人变更 |
付向东 [退出]
|
游勇 [新增]
|
2 | 2022-05-12 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-09-24 | 负责人变更 |
胡伟隆 [退出]
|
付向东 [新增]
|
4 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:661739515
|
统一社会信用代码:*****6
|
5 | 2016-04-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;经中国保监会批准的其他保险业务。(《经营保险业务许可证》********00)
|
经营范围: 经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;经中国保监会批准的其他保险业务。(《经营保险业务许可证》********00)
|
6 | 2013-12-20 | 负责人变更 |
吴大鹏 [退出]
|
胡伟隆 [新增]
|
7 | 2013-12-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴大鹏
|
胡伟隆
|
8 | 2013-06-26 | 负责人变更 |
楼红明 [退出]
|
吴大鹏 [新增]
|
9 | 2013-06-26 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 在金华市行政辖区内经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;经中国保监会批准的其他保险业务(经营保险业务许可证有效期至2010年5月14日止,凡涉及许可证或专项审批的凭相关有效证件经营)
|
经营范围: 许可经营项目:经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;经中国保监会批准的其他保险业务。
|
10 | 2013-06-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
楼红明
|
吴大鹏
|