序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 经营范围变更 |
开展个人营销、团体、银行代理等人身保险业务,包括各类寿险、意外险、医疗险、分红险、年金险等险种
|
许可项目:保险业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动)
|
2 | 2021-09-10 | 负责人变更 |
陈焕 [退出]
|
郭晶磊 [新增]
|
3 | 2021-08-11 | 营业场所变更 |
浙江省金华市永康市总部中心金石大厦**楼(朝南方向)
|
浙江省金华市永康市东城街道总部中心金山大厦**楼西***室
|
4 | 2020-12-11 | 上级企业变更 |
企业名称: 阳光人寿保险股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 阳光人寿保险股份有限公司; 注册号: *****;
|
5 | 2020-12-11 | 负责人变更 |
周小玲 [退出]
|
陈焕 [新增]
|
6 | 2020-03-19 | 上级企业变更 |
企业名称: 阳光人寿保险股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 阳光人寿保险股份有限公司; 注册号: *****;
|
7 | 2020-03-19 | 负责人变更 |
倪一渊 [退出]
|
周小玲 [新增]
|
8 | 2019-08-02 | 负责人变更 |
刘香 [退出]
|
倪一渊 [新增]
|
9 | 2018-11-07 | 负责人变更 |
王烨 [退出]
|
刘香 [新增]
|
10 | 2018-11-07 | 法定代表人变更 |
王烨
|
刘香
|