序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 48.76494% | 1224.0万人民币 |
2 | 赵建德 | 14.30438% | 359.04万人民币 |
3 | 张国纲 | 14.30438% | 359.04万人民币 |
4 | 杨琪宏 | 5.49801% | 138.0万人民币 |
5 | 王明强 | 4.03888% | 101.376万人民币 |
6 | 张维静 | 2.69259% | 67.584万人民币 |
7 | 王丽 | 2.35602% | 59.136万人民币 |
8 | 卢振江 | 2.35602% | 59.136万人民币 |
9 | 姚义华 | 1.83586% | 46.08万人民币 |
10 | 于丽君 | 0.18359% | 4.608万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈雪明
|
|
2 |
葛贤福
|
|
3 |
张国纲
|
|
4 |
赵建德
|
|
5 |
杨琪宏
|
|
6 |
张理天
|
|
7 |
徐媛媛
|
|
8 |
王振威
|
|
9 |
郑佐鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2019-09-16 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-07-09 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2019-06-26 | 注册资本(金)变更 |
|
|
5 | 2019-06-26 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2019-06-26 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2018-08-30 | 出资比例备案 |
|
|
8 | 2016-03-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
9 | 2015-07-31 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2015-07-31 | 高级管理人员备案 |
|
|