序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市房车宝销售有限公司 | 51.04726% | 135.02万人民币 |
2 | 应旭华 | 30.04915% | 79.48万人民币 |
3 | 郭艳红 | 18.90359% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
应旭华
|
|
2 |
王丽峰
|
|
3 |
李宗洲
|
|
4 |
郭艳红
|
|
5 |
于冰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
金华房媒房地产代理有限公司香湖分公司
|
应旭华 | 2021-03-25 |
2 |
金华房媒房地产代理有限公司城中路分公司
|
熊志华 | 2020-11-06 |
3 |
金华房媒房地产代理有限公司东兴路分公司
|
应旭华 | 2020-08-31 |
4 |
金华房媒房地产代理有限公司绿洲香岛分公司
|
应旭华 | 2020-07-29 |
5 |
金华房媒房地产代理有限公司金城花园分公司
|
应旭华 | 2020-07-27 |
6 |
金华房媒房地产代理有限公司琳湖街分公司
|
应旭华 | 2020-07-22 |
7 |
金华房媒房地产代理有限公司和悦路分公司
|
应旭华 | 2020-06-30 |
8 |
金华房媒房地产代理有限公司中梁分公司
|
应旭华 | 2020-06-29 |
9 |
金华房媒房地产代理有限公司兰溪街分公司
|
周旋凯 | 2020-04-26 |
10 |
金华房媒房地产代理有限公司康济北街分公司
|
应旭华 | 2019-09-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:321200
|
新邮政编码:321000
|
2 | 2021-09-23 | 住所变更 |
浙江省金华市婺城区站前区*号地块**号*-*楼
|
浙江省金华市婺城区三江街道金都花园E栋南**号,南**号(自主申报)
|
3 | 2021-01-11 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-01-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 深圳市房车宝销售有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;姓名: 应旭华; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 郭艳红; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 章剑; 出资额: **.**万; 百分比: **.****%; [退出]
|
企业名称: 深圳市房车宝销售有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;姓名: 应旭华; 出资额: **.**万; 百分比: **.****%;姓名: 郭艳红; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
5 | 2021-01-11 | 出资日期备案 |
企业名称: 深圳市房车宝销售有限公司; 出资日期: ;姓名: 应旭华; 出资日期: 2027-07-18;姓名: 章剑; 出资日期: ;姓名: 郭艳红; 出资日期: 2027-07-18;
|
企业名称: 深圳市房车宝销售有限公司; 出资日期: 2050-07-18;姓名: 应旭华; 出资日期: 2027-07-18;姓名: 郭艳红; 出资日期: 2027-07-18;
|
6 | 2021-01-11 | 出资比例备案 |
企业名称: 深圳市房车宝销售有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;姓名: 应旭华; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 章剑; 出资额: **.**万; 百分比: **.****%;姓名: 郭艳红; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 深圳市房车宝销售有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;姓名: 应旭华; 出资额: **.**万; 百分比: **.****%;姓名: 郭艳红; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
7 | 2021-01-11 | 出资方式备案 |
姓名: 应旭华; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 郭艳红; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 深圳市房车宝销售有限公司; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币;姓名: 应旭华; 出资额: **.**万; 出资形式: 货币;姓名: 郭艳红; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
8 | 2020-12-18 | 注册资本(金)变更 |
100
|
264.5( + 164.5% )
|
9 | 2020-12-18 | 章程备案 |
|
|
10 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应旭华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 应旭华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郭艳红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 于冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 应旭华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李宗洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王丽峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 王丽峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郭艳红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|