序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何东升 | 66.6667% | 1333.334万人民币 |
2 | 赵建英 | 33.3333% | 666.666万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何东升
|
|
2 |
赵建英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-13 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 何东升,赵建英;清算组组长: 何东升;地址: 浙江省义乌市江东街道桥东三区24幢2号2楼;联系方式: *****
|
2 | 2016-03-09 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
3 | 2016-03-09 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 赵建英; 出资额: ***.***; 百分比: **.****%姓名: 何东升; 出资额: ****.***; 百分比: **.****%
|
4 | 2015-12-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****9
|
5 | 2014-12-04 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 赵建英; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]姓名: 何东升; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增]
|
6 | 2014-12-04 | 法定代表人变更 |
|
何东升
|
7 | 2014-12-04 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 何东升; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 何东升; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 赵建英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2014-12-04 | 组织机构变更 |
|
姓名: 何东升; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 何东升; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 赵建英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2014-06-25 | 注册资本(金)变更 |
|
***
|
10 | 2014-06-25 | 住所变更 |
|
住所: 浙江省义乌市江东街道桥东三区**幢*号*楼 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:江东街道
|