序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金华市保瑞房地产开****有限公司 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 金华市保集投资有限公司 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 法定代表人变更 |
黄力军
|
韩清凯
|
2 | 2018-06-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 金华市保集投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 金华市保瑞房地产开****有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%
|
企业名称: 金华市保集投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 金华市保瑞房地产开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2018-06-11 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
4 | 2017-09-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 夏静; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李庆捷; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 杨溢; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 黄力军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
姓名: 周龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李庆捷; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 黄力军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
5 | 2017-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 夏静; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 戴东行; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 李庆捷; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 杨溢; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 周龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 夏静; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李庆捷; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 杨溢; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄力军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
|
6 | 2017-05-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
房地产开****、经营;物业管理
|
房地产开****、经营;物业管理(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
戴东行
|
黄力军
|
8 | 2017-01-06 | 高级管理人员备案 |
戴东行,姚吉莉,李庆捷,杨溢,邵强 [退出]
|
戴东行,李庆捷,杨溢,夏静,周龙 [新增]
|
9 | 2016-03-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********63240
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********56457B
|
10 | 2015-01-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 金华市保集投资有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江保集房地产开****有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 金华市保集投资有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 金华市保瑞房地产开****有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|