序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任改玉 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 吴爱华 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任改玉
|
|
2 |
吴爱华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 住所变更 |
浙江省义乌市江东街道商博路***号***室(自主申报)
|
浙江省义乌市福田街道荷塘社区屋基村**栋*单元五楼***室(自主申报)
|
2 | 2020-04-23 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2020-04-23 | 住所变更 |
浙江省义乌市义东路***号*楼
|
浙江省义乌市江东街道商博路***号***室(自主申报)
|
4 | 2016-10-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********59676
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********31507T
|
5 | 2016-10-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 组织策划文化艺术活动交流(不含演出中介);设计、制作、代理、****布国内各类广告;墙绘设计、制作、****布;企业形象策划;市场营销策划;企业公关策划;影视策划;庆典礼仪服务(不含演出中介);会展服务;会务服务;室内装潢和展览展示服务;企业管理咨询;商务咨询(不含证券、期货等金融业务);摄影、摄像服务;商标代理服务;图文设计制作(不含制版);动漫设计(不含制作);广告材料(不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、日用百货批****。
|
一般经营项目: 组织策划文化艺术活动交流(不含演出中介);设计、制作、代理、****布国内各类广告;墙绘设计、制作、****布;企业形象策划;市场营销策划;企业公关策划;影视策划;庆典礼仪服务(不含演出中介);会展服务;会务服务;室内装潢和展览展示服务;企业管理咨询;商务咨询(不含证券、期货等金融业务。未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、金融担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);摄影、摄像服务;商标代理服务;图文设计制作(不含制版);动漫设计(不含制作);广告材料(不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、日用百货批****。
|
6 | 2015-05-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任晓静; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 任晓静; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 任改玉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 任改玉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴爱华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-05-05 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 吴斌; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 任晓静; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 吴爱华; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 任改玉; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-05-05 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 义乌市义东路***号*楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:江东街道
|
住所: 浙江省义乌市义东路***号*楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:江东街道
|
9 | 2015-05-05 | 组织机构变更 |
姓名: 任晓静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 任晓静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 任改玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 任改玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2015-05-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
任晓静
|
任改玉
|