序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李行健 | 46.12135% | 3111.5万人民币 |
2 | 田勇 | 25.1675% | 1697.8833万人民币 |
3 | 嘉兴庆玉投资合伙企业(有限合伙) | 13.88828% | 936.95万人民币 |
4 | 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙) | 9.63486% | 650.0万人民币 |
5 | 张清华 | 3.70572% | 250.0万人民币 |
6 | 易颖龙 | 1.48229% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李行健
|
|
2 |
易颖龙
|
|
3 |
刘霄
|
|
4 |
田勇
|
|
5 |
张清华
|
|
6 |
邓平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东阳烈火影视传媒有限公司华夏大道分公司
|
李行健 | 2016-11-28 |
2 |
东阳烈火影视传媒有限公司北京分公司
|
李行健 | 2016-11-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李行健; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 田勇; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%;企业名称: 嘉兴庆玉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%; [退出]姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 易颖龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 李行健; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 田勇; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%;企业名称: 嘉兴庆玉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 易颖龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
2 | 2021-11-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李行健; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 田勇; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%;企业名称: 嘉兴庆玉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 共青城信中利万信投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]企业名称: 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 易颖龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 李行健; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 田勇; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%;企业名称: 嘉兴庆玉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 易颖龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
3 | 2021-11-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘霄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 易颖龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 刘霄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 易颖龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘霄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟泽光; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘霄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 易颖龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-06-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李行健; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 田勇; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%;企业名称: 嘉兴庆玉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 霍尔果斯信中利创业投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]企业名称: 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 易颖龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 李行健; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 田勇; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%;企业名称: 嘉兴庆玉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 共青城信中利万信投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [新增]企业名称: 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 易颖龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
6 | 2020-06-22 | 住所变更 |
浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼
|
浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼
|
7 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 侯晓琨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 孟泽光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘霄; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孟泽光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2018-09-04 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****.****
|
9 | 2018-09-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李行健; 出资额: ****.*万; 百分比: **.***%姓名: 田勇; 出资额: ****.*万; 百分比: **.***%企业名称: 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.****%企业名称: 霍尔果斯信中利创业投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%企业名称: 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 易颖龙; 出资额: ***万; 百分比: *.****%
|
姓名: 李行健; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%姓名: 田勇; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%企业名称: 嘉兴庆玉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.**% [新增]企业名称: 深圳艺创投资咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.**%企业名称: 霍尔果斯信中利创业投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.**%企业名称: 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%姓名: 易颖龙; 出资额: ***万; 百分比: *.**%
|
10 | 2018-09-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孟泽光; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 易颖龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 侯晓琨; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 孟泽光; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李行健; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|