序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马龙 | 60% | 300万人民币 |
2 | 胡进 | 30% | 150万人民币 |
3 | 王清亭 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马龙
|
|
2 |
吴恒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-06-09
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡进; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 马龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 马龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 吴恒; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 马龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 马龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2016-06-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********28027B
|
4 | 2015-08-14 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
5 | 2015-08-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄长望; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 黄长望; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 汪虹丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡进; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 马龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 马龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2015-08-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 黄长望; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 汪虹丽; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王清亭; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 胡进; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 马龙; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2015-08-14 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 义乌市江东街道五爱社区五爱新村**幢*号***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:江东街道
|
住所: 浙江省义乌市浙中生产资料市场*号楼**-**号地块 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:北苑街道
|
8 | 2015-08-14 | 注册资本(金)变更 |
50
|
500( + 900% )
|
9 | 2015-08-14 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 货物进出口、技术进出口。
|
一般经营项目: 组织文化艺术交流活动(不含演出中介);设计、制作、代理、****布国内各类广告;企业形象策划;摄影服务;广播电视节目制作项目的筹建(不得从事生产经营活动)。
|
10 | 2015-08-14 | 组织机构变更 |
姓名: 黄长望; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 黄长望; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 汪虹丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 马龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 马龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|