序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡琳珍 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 巩康 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巩康
|
|
2 |
胡琳珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-03-15 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2022-03-15 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2020-06-10 | 住所变更 |
|
|
6 | 2020-05-14 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2020-04-30 | 经营范围变更 |
|
|