序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑遵民 | 60% | 60万人民币 |
2 | 郑尊星 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑尊星
|
|
2 |
郑遵民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-30 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-06-30 | 住所变更 |
|
|
4 | 2021-05-25 | 住所变更 |
|
|
5 | 2021-05-25 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2019-12-06 | 住所变更 |
|
|
7 | 2019-12-06 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2018-04-09 | 章程修正案备案 |
|
|
9 | 2018-04-09 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2017-08-02 | 住所变更 |
|
|