序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶成永 | 75% | 1620万人民币 |
2 | 骆英兰 | 25% | 540万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶成永
|
|
2 |
叶昕
|
|
3 |
骆英兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-28 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 骆英兰 认缴出资额:540 持股比例:25% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 骆英兰 认缴出资额:540 持股比例:25% 实缴出资额:540 出资时间:2007-03-19 出资方式:货币 余额交付期限:
|
2 | 2016-09-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********61359
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********94097D
|
3 | 2016-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 骆英兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶成永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶成永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 骆英兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 叶成永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶昕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2016-09-26 | 组织机构变更 |
姓名: 骆英兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶成永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶成永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 骆英兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 叶成永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶昕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2016-09-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资;袜子(不含染色)制造、销售;房地产开****(限分支机构经营);物业服务(与有效资质证书同时使用);货物进出口、技术进出口;(以下经营范围不含证券、期货等金融业务)企业管理咨询服务、投资咨询。
|
一般经营项目: 实业投资;内衣(不含染色)制造、销售;房地产开****(限分支机构经营);物业服务(与有效资质证书同时使用);货物进出口、技术进出口;企业管理咨询服务;投资咨询(不含证券、期货等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
|
6 | 2015-05-08 | 住所变更 |
住所: 义乌市下骆宅工业区 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:稠城街道
|
住所: 浙江省义乌市下骆宅工业区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:稠城街道
|
7 | 2015-05-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资(国家法律、行政法规禁止的除外);袜子(不含染色定型)制造、销售;房地产开****(限分支机构经营);物业管理(与有效资质证书同时使用);企业管理咨询服务、投资咨询;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)
|
一般经营项目: 实业投资;袜子(不含染色)制造、销售;房地产开****(限分支机构经营);物业服务(与有效资质证书同时使用);货物进出口、技术进出口;(以下经营范围不含证券、期货等金融业务)企业管理咨询服务、投资咨询。
|
8 | 2015-05-08 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1994-06-03 至 2015-06-02
|
营业期限: 1994-06-03 至 9999-09-09
|
9 | 2008-06-30 | 变更注册号 |
注册号: ********054
|
注册号: ********61359
|
10 | 2008-06-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-5-20 至 2009-5-19
|
营业期限: 1994-6-3 至 2015-6-2
|