序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐志雄 | 50% | 75万人民币 |
2 | 鲁美和 | 50% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐志雄
|
|
2 |
鲁美和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-08 | 经营范围变更 |
包装装潢、其他印刷品印刷(《印刷经营许可证》有效期至2017年底止)
|
包装装潢、其他印刷品印刷(凭有效《印刷经营许可证》经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-11-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********57333F
|
3 | 2016-11-30 | 住所变更 |
住所: 永康市前仓镇后吴村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 浙江省永康市前仓镇后吴村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2013-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴贵起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 鲁美和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
5 | 2013-07-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴贵起; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 徐志雄; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 鲁美和; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 徐志雄; 出资额: **; 百分比: **%
|
6 | 2013-07-22 | 组织机构变更 |
姓名: 吴贵起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 鲁美和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐志雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2013-07-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(《印刷经营许可证》有效期至2012年底止,涉及法律法规禁止的项目除外,需法定前置许可或专项审批项目凭有效证件经营)
|
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(《印刷经营许可证》有效期至2017年底止)
|
8 | 2013-07-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 无
|
一般经营项目:
|
9 | 2009-06-22 | 经营范围变更 |
经营范围: 包装装璜、其他印刷品印刷(《印刷经营许可证》有效期至2008年底止)(凡涉及前置许可或专项审批的凭有效证件经营)(电子执照)行业代码: 2319
|
经营范围: 包装装潢、其他印刷品印刷(《印刷经营许可证》有效期至2012年底止,涉及法律法规禁止的项目除外,需法定前置许可或专项审批项目凭有效证件经营)(电子执照)行业代码: 2319
|