序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2000-07-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
2 | 1999-12-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
3 | 1999-04-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
4 | 1999-01-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|