序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞艳明 | 60% | 30万人民币 |
2 | 程子平 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程子平
|
|
2 |
俞艳明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
承装分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:749808140
|
统一社会信用代码:*****A
|
2 | 2011-05-26 | 变更注册号 |
注册号: ********455
|
注册号: ********47216
|
3 | 2006-12-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 余立平; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 唐庆君; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 程子平; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 俞艳明; 出资额: **; 百分比: **%
|
4 | 2006-12-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 余立平; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 唐庆君; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 程子平; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 俞艳明; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2006-12-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
童月忠
|
程子平
|
6 | 2006-12-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 童月忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 余立平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 程子平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 俞艳明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
7 | 2006-03-14 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 兰溪市劳动路**号 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 兰溪市人民北路**号 邮政编码: ****** 电话: *******、********
|
8 | 2004-06-30 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 电气、仪表及自动化控制系统设计、咨询、维护;机械、电子设备、交电、化工产品(危险品除外)、建筑材料的购销。(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)行业代码: 9380
|
经营范围: 电气、仪表及自动化控制系统设计、咨询、维护;开关控制设备制作、安装;水电安装;五金、机械、电子设备、交电、化工产品(危险品除外)、金属材料、建筑材料的购销。(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)行业代码: 9380
|
9 | 2004-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 余立平;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
姓名: 余立平;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
10 | 2004-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 唐庆君;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 执行董事
|
姓名: 童月忠;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|