序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王波 | 66.6% | 33.3万人民币 |
2 | 盛琳 | 33.4% | 16.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王波
|
|
2 |
盛琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-25 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-09-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2018-09-25 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2015-11-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2015-11-04 | 住所变更 |
|
|
6 | 2013-10-10 | 许可经营项目变更 |
|
|
7 | 2010-11-08 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2010-11-08 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2010-11-08 | 组织机构变更 |
|
|
10 | 2010-11-08 | 一般经营项目变更 |
|
|